ymddiriedolwyr TINTAGEL MEMORIAL PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1175063
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIL HARTLEY | Cadeirydd | 10 October 2017 |
|
|
||||
Tariq Bazelya | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Steven Fry | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Sue Flower | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Naomi Tremain | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Andy Nelson | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Allan Sargeant | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Caroline Fry | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Zoe Coshell | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|||||
Dr GUY JAMES KEENAN | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|||||
DAVID LANE | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
GRAYBURN OWEN | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
SHAUN KEEBLE | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Zoe Mia Keeble | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.