Ymddiriedolwyr BANGOR ON DEE SPORTS FIELD

Rhif yr elusen: 510945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nigel Carey Jones Cadeirydd 24 April 2017
Dim ar gofnod
Nigel Spoor Ymddiriedolwr 30 January 2023
Dim ar gofnod
Stuart John Richards Ymddiriedolwr 28 April 2022
Dim ar gofnod
Debra Burns Ymddiriedolwr 28 April 2022
Dim ar gofnod
CHRISTINE ELIZABETH JOBSON Ymddiriedolwr 24 April 2017
Dim ar gofnod
DANIEL BROPHY Ymddiriedolwr 24 April 2017
Dim ar gofnod
Jackie Grice Ymddiriedolwr 17 April 2016
Dim ar gofnod
SUSAN ANN SPOOR Ymddiriedolwr 17 April 2015
Dim ar gofnod
MR ANDY NEALE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANTHONY ARTHUR GRICE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NICK FIRTH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod