Hanes ariannol MEENAL AND RISHI SACHDEV FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1178298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £149.25k £131.39k £130.82k £249.72k £265.81k
Cyfanswm gwariant £245.99k £175.78k £151.19k £245.64k £228.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £53.61k £26.31k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A