Ymddiriedolwyr SOUTH-WEST SURREY MOBILE PHYSIOTHERAPY SERVICE
Rhif yr elusen: 1176821

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Geoffrey Tremearne Curnow | Cadeirydd | 16 January 2023 |
|
|
||||
Dr Marcus McEwen | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
Dr Clare Nicholson | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
Dr Ramesh Vaidyalingasharma | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
||||
Jennie Cracknell | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
JOHN CRACKNELL | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
Dr Caroline Deane | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|
||||
LYNNE CURNOW | Ymddiriedolwr | 07 July 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.