Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DAMASCUS
Rhif yr elusen: 1175551

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev HELEN KENDRICK | Cadeirydd | 01 July 2017 |
|
|||||||
Caroline Miller | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||||
Anthony Sloggett | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||||
Elaine Maxwell | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||
Michael Murray | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||
Alison Budd | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||
Rev Philip Sutton | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||||
VALERIE CROSS | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|||||||
NICOLA TURNER | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||||
ALEXANDRA LANDSBERT | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||||
Professor DAVID KING | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||||
HH ANTHONY KING | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.