Hanes ariannol CANTERBURY HEALTH AND WELLNESS CENTRE

Rhif yr elusen: 1177741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/11/2019 01/11/2020 01/11/2021 01/11/2022 01/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.42k £19.06k £18.39k £9.10k £12.00k
Cyfanswm gwariant £10.85k £13.15k £13.64k £16.91k £15.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.50k £18.39k N/A N/A