Hanes ariannol JACK BERRY FIJIAN FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1176584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.39k £4.17k £5.87k £10.89k £1.56k
Cyfanswm gwariant £8.93k £36.70k £8.99k £5.54k £1.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A