Hanes ariannol HIGHER POTENTIAL

Rhif yr elusen: 1178146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £36.20k £46.47k £14.11k £71.43k
Cyfanswm gwariant £23.83k £27.35k £46.10k £39.26k £52.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £16.20k £46.47k £8.49k £5.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.00k N/A £0 £5.50k