Hanes ariannol THRIVING THROUGH VENTURE

Rhif yr elusen: 1177643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £52.82k £38.00k £14.10k £15.03k £37.29k
Cyfanswm gwariant £60.90k £14.00k £13.23k £43.97k £46.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.09k N/A N/A N/A N/A