Hanes ariannol THE RAMSDELL CHURCH & VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1177240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £79.83k £56.33k £369.29k £176.09k £45.57k
Cyfanswm gwariant £35.13k £9.27k £398.29k £305.00k £51.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £56.52k £35.60k N/A