Hanes ariannol SADDLEWORTH RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING

Rhif yr elusen: 1177448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.73k £5.73k £12.76k £9.01k £9.48k
Cyfanswm gwariant £5.11k £3.82k £10.14k £11.65k £11.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A