Hanes ariannol FRIENDS OF CHRIST CHURCH JUNIOR SCHOOL

Rhif yr elusen: 1179138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.02k £4.45k £10.54k £2.13k £2.93k
Cyfanswm gwariant £6.04k £1.40k £18.81k £2.89k £503
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A