Hanes ariannol STOKESLEY AND DISTRICT COMMUNITY CARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1178776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.48k | £186.55k | £159.58k | £193.72k | £185.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £188.22k | £190.04k | £143.14k | £157.55k | £193.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.55k | £45.55k | £44.88k | £44.88k | £44.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.98k | £55.30k | £53.48k | £47.93k | £73.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.