ymddiriedolwyr YORK STEINER SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 511974
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Duxbury | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Liam Clegg | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Simone Doctors | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Brendan O'Brien | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Jonathan Haste | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|||||
Alison Elizabeth Longridge | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Lyndon James Nicholson | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.