ymddiriedolwyr KNOWLE MUSICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 512164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette Nuttall | Cadeirydd | 12 October 2016 |
|
|
||||
Charlotte Davenport | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Dorian Pratt | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Louise Cowen | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Susan Johnson | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Gemma Louise Laishley | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Victoria Jordan | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Joan Ransom | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
Peter Derrington | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.