Ymddiriedolwyr BOGNOR REGIS BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1179247

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMIE STEPHEN JOHN FREDRICKS | Cadeirydd | 08 March 2018 |
|
|
||||
Stephen Thomas Copeland | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Paul Attwell | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Kim Doherty | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
JULIE KAREN PASSMORE | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Daniel Clark | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
David Lacey | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Sandra Bolton | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.