Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHILCOMPTON
Rhif yr elusen: 1178808

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Esther Smith | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|
||||
Jill Bushell | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Linda VanPeborgh | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
Tina Collins | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
Leisa Thorne | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER GEORGE COLLINS | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
FREDERICK HAROLD CORP | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.