Ymddiriedolwyr THE HAWTHORNE PRIMARY SCHOOL EDUCATIONAL FUND
Rhif yr elusen: 512324

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Bointon | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Lucy Smith | Ymddiriedolwr | 07 September 2024 |
|
|
||||
Lee Maddock | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Michael Pugh | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Jennifer Kirkwood | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
||||
Rachel Jarvis | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.