Hanes ariannol SURF LIFE SAVING DEVON

Rhif yr elusen: 1179504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.87k £5.64k £8.43k £8.98k £9.70k
Cyfanswm gwariant £12.75k £1.22k £9.00k £8.41k £11.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k N/A N/A N/A