Hanes ariannol PARENTS TEACHERS & FRIENDS OF HUXLOW SCIENCE COLLEGE

Rhif yr elusen: 1179228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.96k £1.71k £1.69k £2.44k £1.08k
Cyfanswm gwariant £4.97k £1.05k £123 £2.40k £140
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A