Hanes ariannol LUDDENDENFOOT COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1181436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.27k £29.24k £10.07k £8.90k £2.58k
Cyfanswm gwariant £14.56k £24.36k £16.49k £18.86k £6.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.00k £10.00k £3.17k N/A N/A