Hanes ariannol HEAVEN SEEKERS MINISTRY UK INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1180258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £72.37k £124.53k £105.87k £92.90k £92.04k
Cyfanswm gwariant £44.31k £131.91k £98.86k £74.69k £83.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A