ymddiriedolwyr FORDER COMMUNITY AND CONSERVATION ASSOCIATION (FCCA)
Rhif yr elusen: 1179921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (84 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Ivan Baker | Cadeirydd | 18 March 2019 |
|
|
||||
Timothy Mark Saunders | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Moira Norman | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Vivienne Ann Courtenay-Crabb | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Nigel Courtenay-Crabb | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Carole Georgina Brown | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
KEITH JOHN RAWLINGS | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.