Hanes ariannol ROTHERHAM TALKING NEWSPAPER

Rhif yr elusen: 512545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.06k £36.35k £18.17k £20.99k £21.66k
Cyfanswm gwariant £28.00k £29.77k £27.69k £23.09k £28.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.88k N/A N/A N/A