Ymddiriedolwyr CLEVEDON BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1182579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robin Gerard Schaefer Cadeirydd 24 September 2022
Dim ar gofnod
David Raymond Hinton Ymddiriedolwr 29 September 2024
Dim ar gofnod
Robert Cannock Ymddiriedolwr 24 September 2023
Dim ar gofnod
Victoria Elizabeth Burt Ymddiriedolwr 24 September 2023
Dim ar gofnod
Karen Gomm Ymddiriedolwr 28 September 2021
Dim ar gofnod
Antony Wareham Ymddiriedolwr 20 May 2018
Dim ar gofnod