ymddiriedolwyr TOUBA COMMUNITY BRISTOL CHARITY
Rhif yr elusen: 1182250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAME GUEYE | Cadeirydd | 28 February 2019 |
|
|
||||
abdoulaye diouf | Ymddiriedolwr | 11 August 2024 |
|
|
||||
AMI MBAYE | Ymddiriedolwr | 11 August 2024 |
|
|
||||
MODOU NDIAYE | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
MOUSTAPHA BEYE | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
ibrahima ndiaye | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
ndeye awa beye | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
AMETH SAMB | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
mbacke DJITE | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
DAVID BLATHASE | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Sidy Lamine Mbacke | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
GAYDI M DIOP | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.