Ymddiriedolwyr THE HUNSTANTON UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)
Rhif yr elusen: 1180827

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacquie Yaxley | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Virginia Young | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Patricia Joan Eckersall | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Verity Jane Mitchell | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Angela Dawn Blenkinsop | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Norman David Mitchell | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Annette Linda Francis | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Kathleen Elaine Thompson | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Ian John Holland | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.