Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SANDERSTEAD ST MARYS
Rhif yr elusen: 1179723

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GRANT GEOFFREY COHEN | Cadeirydd | 08 April 2018 |
|
|
||||
William Edward Jackson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Kim Lorraine Browne | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Judith Forshaw | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Anne Rowland | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Clive Christensen | Ymddiriedolwr | 13 December 2020 |
|
|
||||
Margaret Browne | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Fiona Mary Macan | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Julia Amanda Storey | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Aleen Solly | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
CLIVE CHRISTOPHER CHRISTENSEN | Ymddiriedolwr | 08 April 2018 |
|
|
||||
RACHAEL EMMA WOODS | Ymddiriedolwr | 08 April 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.