Dogfen lywodraethu THE LANCASHIRE REFEREES ASSOCIATION BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 512885
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 1922 AS AMENDED 5 JUNE 1982, 11 JUNE 1983, 9 JUNE 1984, 10 JUNE 1989, 1 JUNE 1991 AND 4 JUNE 1994 AND 27/5/14
Gwrthrychau elusennol
ON APPLICATION TO AID MEMBERS WHO HAVE BEEN UNABLE TO ATTEND THEIR EMPLOYMENT FOR AT LEAST 28 DAYS THROUGH INJURY OR SICKNESS WITH CONSIDERATION BEING GIVEN TO A LESS TIME PERIOD IN SPECIAL CIRCUMSTANCES. ON APPLICATION TO AID DEPENDANTS OF MEMBERS IN CASES OF THE DEATH OF A MEMBER OF THE FUND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED - IN PRACTICE LANCASHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.