Hanes ariannol FRIENDS OF NEWBOLD VERDON PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1181066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/08/2019 01/08/2020 01/08/2021 01/08/2022 01/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.03k £7.07k £0 £2.18k £5.73k
Cyfanswm gwariant £4.18k £9.76k £731 £1.19k £4.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A