Hanes ariannol INFERTILITY RESEARCH TRUST

Rhif yr elusen: 512973
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £235 £1.41k £2.06k £533 £647
Cyfanswm gwariant £642 £1.97k £2.71k £761 £75
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A