Ymddiriedolwyr THE OLLERTON VILLAGE JUBILEE FUND
Rhif yr elusen: 513026

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN RAGSDALE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susan Woodward | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Beryl Lee | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Norman Barrows | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Margaret Bentley | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
PETER DAVIES | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Wendy Turner | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
MICHAEL MOUNSEY | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
JULIE ARNOLD | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
JOHN REDDINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRA THORBURN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN EDWARD COPPIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.