Ymddiriedolwyr JAMIA ALMAARIF
Rhif yr elusen: 1186352

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ishrat Parween | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Mohammed Irfan Mohammed Irfan | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|
||||
Parvaiz Akhtar | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
FIRYAL IQBAL | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Adeeba Khan | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Fatma Bibi Bodhee | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.