Hanes ariannol HUNSWORTH COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 513381
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2013 30/11/2014 30/11/2015 30/11/2016 30/11/2017
Cyfanswm Incwm Gros £7.20k £7.54k £9.32k £10.86k £0
Cyfanswm gwariant £7.27k £7.69k £6.29k £6.11k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0