Hanes ariannol Chorley and Leyland Lions Club

Rhif yr elusen: 1181443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.96k £719 £2.92k £7.77k £8.34k
Cyfanswm gwariant £7.45k £1.39k £2.03k £6.37k £9.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £300 £300 £300 N/A N/A