Hanes ariannol GS TRUST

Rhif yr elusen: 1182151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.25m £64.23k £91.02k £37.60k £3.16m
Cyfanswm gwariant £31.88k £26.14k £30.46k £54.48k £64.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.25m N/A N/A N/A £3.16m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £31.88k N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £64.98k
Gwariant - Llywodraethu £31.88k N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0