Hanes ariannol EARSDON AND WELLFIELD COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 513679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.21k £38.71k £33.19k £30.61k £34.08k
Cyfanswm gwariant £26.84k £89.87k £21.69k £26.16k £23.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.69k £16.19k £2.90k £4.20k