Ymddiriedolwyr BRITISH LYMPHOLOGY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1185148

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malgorzata Tatar-Grycuk | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Karen Lee Doyle | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Carla Zanichelli Vives | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Tamara Kosevic | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Peter Hooper-Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Yolande Grace Borthwick | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Rachael Victoria Hutton | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
MARGARET SNEDDON | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Katherine Riches | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Rebecca Hayley Elwell | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Lorraine Brown | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.