Ymddiriedolwyr LECKHAMPTON ROVERS FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1182944

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Blaney | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Alan Jeffrey Mercer | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Nico George Kontou Goymer | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Laura Lee | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Austin Packer | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Paul William Muncaster | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Gordon Hay | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Russell | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
John Devlin | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Simon Jackson | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Damien Peter McLoughlin | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Mark Beaney | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
David Pitts | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Pitchford | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.