Hanes ariannol RAY GRAY COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 513943
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £6.69k £5.33k £8.01k £8.85k £6.49k
Cyfanswm gwariant £1.09k £4.57k £6.54k £8.92k £5.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A