ymddiriedolwyr TUTSHILL C OF E SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1183200
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Elin Andrews Nicholas | Cadeirydd | 30 September 2019 |
|
|
||||
Rebecca Biggins | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Lucy Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Victoria Cawardine | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Jen Simms | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Claire Horrex | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Natalie Morgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Katrina Griffin | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Leanne Giles | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Michelle Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.