ymddiriedolwyr ENFIELD TOWN FC COMMUNITY SPORTS DEVELOPMENT LTD
Rhif yr elusen: 1187221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Millington | Cadeirydd | 13 October 2017 |
|
|
||||
Liz Chowne | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Neil Lutwyche | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
Ian Hamilton | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
Scott Reed | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Chowne | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Christine Hamilton | Ymddiriedolwr | 21 July 2018 |
|
|
||||
Ramadan Ismail | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.