ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BIRCHWOOD AND WOOLSTON
Rhif yr elusen: 1185707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Tabitha Prabhakara Rao | Cadeirydd | 06 February 2024 |
|
|
||||
Duncan Howarth | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Hilda Taylor | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Yvonne Woolley | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Julie Margaret Clegg | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Brian Charles Bradley | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Percival | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Wendy Kelly | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Barbara England | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Anita Bradley | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Barbara Ann Laugher | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Stuart Walsh | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Neil David Fairweather BSc, MSc | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
Cheryl Ann Simpson | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
Peter Eric Dibben | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.