ymddiriedolwyr SHREE RAM MANDIR (WALSALL)
Rhif yr elusen: 514652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartik Bhatt | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Bhuvnesh Shah | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Kamal Shah | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Dr Rachit Shah | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Krupaben Kiranbhai Patel | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
||||
Sunita Patel | Ymddiriedolwr | 19 January 2019 |
|
|
||||
Madhukanta Sanjay Patel | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
Jayantilal B Patel | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||
Krishna Patel | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||
Narshibhai PATEL | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||
Gulabbhai C Patel | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||
Shardaben Patel | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||
Bipin H Patel | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||
MR VASANT MISTRY ACIB, GRADICSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR N M PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAHENDRABHAI BALUBHAI LAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUMANBHAI C PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR M S PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MORARJI PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PARVATIBEN BHULABHAI PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR PRAVIN PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BALU DAHYA MISTRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR PRAVIN RANA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR K B PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MANIBEN AMRATLAL PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAGUBHAI N PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAXMIBEN SHANTILAL PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.