ymddiriedolwyr PEAT'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1186071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY JOHN MARKHAM | Cadeirydd | 13 November 2001 |
|
|||||||
Andrew Angus White | Ymddiriedolwr | 28 May 2020 |
|
|||||||
James Thomas Barker | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
||||||
Rev SHEILA MORTON | Ymddiriedolwr | 10 June 2008 |
|
|||||||
THOMAS EDWARD WOOTTON | Ymddiriedolwr | 04 June 2003 |
|
|||||||
ROBERT JEFFERIES HARRISON | Ymddiriedolwr | 24 May 1990 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.