ymddiriedolwyr SCARBOROUGH TALKING NEWS FOR THE BLIND AND PARTIALLY-SIGHTED
Rhif yr elusen: 514838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Bruce Smith | Cadeirydd | 06 November 2014 |
|
|
||||
HELEN ATHERTON | Ymddiriedolwr | 08 August 2016 |
|
|
||||
Alan James Atherton treasurer | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
||||
Malcolm Smith | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
MARY STONEHOUSE | Ymddiriedolwr | 07 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.