Hanes ariannol URSWICK TARN ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 515050
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £672 £625 £549 £706 £559
Cyfanswm gwariant £467 £297 £300 £939 £1.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A