Ymddiriedolwyr HELFORD RIVER GIG CLUB
Rhif yr elusen: 1186229

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP JOHN BADGER | Cadeirydd | 16 October 2019 |
|
|
||||
Maureen Anne Duckworth | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
John Peter Duckworth | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Anna Marie McLaren | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Paul Edwin Solomon | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Stephen Charles Bagshaw | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.