Hanes ariannol HUNMANBY COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 515092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.92k £35.62k £28.85k £28.89k £31.58k
Cyfanswm gwariant £24.70k £22.81k £29.09k £29.90k £41.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.43k N/A N/A N/A