Hanes ariannol LAMBOR FAMILY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1186597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.00k £15.00k £12.00k £12.90k £2.50k
Cyfanswm gwariant £12.21k £9.59k £14.32k £14.99k £3.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A